Spoločnosť | Funkcia | Začiatok | Koniec | |
---|---|---|---|---|
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | Iný vrcholový manažment | 22.12.2017 | ||
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | Bývalý člen vrcholového manažmentu | 22.12.2017 | 26.06.2018 | |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | Bývalý riaditeľ | 25.07.2008 | 18.02.2009 | |