Spoločnosť | Funkcia | Začiatok | Koniec | |
---|---|---|---|---|
Verejné prístavy, a. s. | Bývalí člen Predstavenstva | 20.10.2012 | 28.05.2016 | |
Bratislavská teplárenská, a.s. | Bývalý člen vrcholového manažmentu | 09.08.2011 | 20.10.2011 | |
Bratislavská teplárenská, a.s. | Bývalý člen Dozornej rady | 18.06.2008 | 20.10.2011 | |
Bratislavská teplárenská, a.s. | Bývalý člen Dozornej rady | 18.06.2008 | 09.08.2011 | |